| 梁荣佳:小榄镇党委书记 1968年9月出生,汉族,广东中山人,中央党校研究生,学士,1991年7月参加工作,1997年11月加入中国共产党。 负责全面工作。 |
| 魏宏锐:小榄镇党委副书记、镇长 1966年8月出生,汉族,广东中山人,大学学历,1988年7月参加工作,1986年11月加入中国共产党。 负责镇政府全面工作。
|
| 林国荣:小榄镇人大主席 1963年10月出生,汉族,广东中山人,中央党校大学,1984年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党。 主持镇人大全面工作,分管政协、统战、民族宗教、外事侨务、港澳台事务、民主党派、侨联、知联会、工商联等工作;分管人大办(政协室)、统侨办,协助党委书记分管其他专项工作。
|
| 曾顺秋:小榄镇党委副书记、综治维稳办主任 1972年4月出生,汉族,广东中山人,在职大学,硕士,1993年7月参加工作,1996年6月加入中国共产党。 分管政法、综治、维稳、信访、流动人口管理、网格化管理、依法行政、法制事务、社工委和武装等工作;分管综治维稳办(社工委、流管办、信访办)、司法所(法制办)、武装部;协调和负责党委其他专项工作;联系市第二人民法院、第二市区人民检察院。
|
| 冯结红:小榄镇党委副书记 1971年10月出生,汉族,广东中山人,大学,硕士,1993年7月参加工作,1996年9月加入中国共产党。 协助党委书记抓党的建设工作,协调“三农”、扶贫和东西部扶贫协作工作,分管群团等工作;分管组织人事办(党联室、两新党建办、流动党员服务中心)、工会、团委、妇联、党校;协调和负责党委其他专项工作。
|
| 黄新健:小榄镇党委委员、公安分局局长 1971年8月出生,汉族,广东江门人,大学,1995年7月参加工作,1998年5月加入中国共产党。 分管公安、交警、消防、610、禁毒、打私、平安社区等工作;分管公安分局(交警大队);联系消防大队。 |
| 梁元辉:小榄镇党委委员、武装部部长 1969年7月出生,汉族,广东中山人,中央党校研究生,1989年2月参加工作,1993年12月加入中国共产党。 负责对口帮扶潮州市工作,负责潮州市潮安区7条村的精准扶贫工作。
|
| 张均标:小榄镇党委委员、副镇长 1969年8月出生,汉族,广东中山人,中央党校研究生,1989年2月参加工作,1992年6月加入中国共产党。 分管安全生产、卫生健康(爱国卫生)、人力资源、劳动就业、社会保障等工作;分管安监分局、卫计局(社区卫生服务中心、公共卫生服务中心、疾病预防控制中心、卫监所、人口计生服务中心)、人社分局(菊城人才市场)。
|
| 唐卫国:小榄镇党委委员、综合执法局局长 1969年9月出生,汉族,广东中山人,省委党校研究生,1988年12月参加工作,1993年5月加入中国共产党。 分管环境保护、交通运输、城市管理、文化市场等领域的监管和执法工作,分管环卫、园林、路灯等市政管理等工作;分管综合执法局(环保分局、交通分局、城管分局)、环卫处、园林处、路灯所;联系海事处、港航小榄分局。
|
| 张晓阳:小榄镇党委委员 1967年4月出生,汉族,广东澄海人,大学,学士,1989年6月参加工作,1998年12月加入中国共产党。 分管教育和体育、民政事务、拥军优属、婚姻登记、殡葬管理、救灾救济、社会福利等工作;分管文体教育局(教育事务指导中心)、社会事务局。 |
| 袁展仪:小榄镇党委委员 1977年7月出生,汉族,广东中山人,大学,硕士,2001年7月参加工作,1998年5月加入中国共产党。 分管宣传、精神文明建设、文化、广电、新闻出版、扫黄打非、旅游、市场监管工作,协调创文、菊花展览会等工作;分管宣传办(文明办、宣传文体服务中心、综合文化站)、市场监管机构(工商分局、质监分局、食药监分局、食安办、食品药品监督所)。 |
| 刘世光:小榄镇党委委员 1973年9月出生,汉族,安徽含山人,大学,学士,1994年8月参加工作,1994年1月加入中国共产党。 分管决策咨询、政策研究、深化改革、机关文秘、政务信息、督查督办、应急管理、政务公开、档案、保密、后勤、接待、组织人事、机构编制、老干、人才、关工委等工作;分管党政办(政研室、应急办、档案馆)、组织人事办(人才办)、关工委(老干部大学)。
|
| 余漾:小榄镇党委委员、纪委书记 1977年1月出生,汉族,浙江温州人,大学,学士,1999年9月参加工作,2004年6月加入中国共产党。 分管纪委监察、审计等工作;分管纪委、监察室、审计办。
|
| 李家浩:小榄镇党委委员 1976年10月出生,汉族,广东中山人,大学,硕士,1999年7月参加工作,2008年7月加入中国共产党。 分管经济与信息化、科技、知识产权、统计、商务(含招商引资)、金融、电力、经济社会发展改革、固定资产投资管理、三产、物价、粮食等工作;分管经济科技信息局(统计办、投资服务中心、生产力促进中心、小榄园管理中心)、发改局(物价所、价格认证中心);联系个体私营协会、商会、口岸办、海关小榄办、变电站、供电分局、金融机构、邮政、广电网络、通信机构、供销社。
|
| 张炼红:小榄镇副镇长 1968年12月出生,汉族,广东揭西人,大学,硕士学位,1991年7月参加工作,1989年4月加入中国共产党。 分管“三农”、林业、渔业、水利、三防、气象、扶贫等工作;分管农业农村工作局(水利所、农业服务中心、农产品检验检测站、食品综合快检中心、兽医站、动物卫生监督分所)。 |
| 邓泳标:小榄镇副镇长 1975年12月出生,汉族,广东中山人,中央党校大学,1997年7月参加工作,2002年11月加入中国共产党。 分管财政、政府采购、镇属资产管理等工作;分管财政分局(结算中心)、资产公司、城建总公司、工业总公司(旅游总公司)、供电所、电视台、担保公司、小额贷款公司;联系税局。 |
| 林秋桂:小榄镇副镇长 1973年10月出生,汉族,广东中山人,在职大学,1992年7月参加工作,2001年11月加入中国共产党。 分管国土、规划、土地房屋征收补偿、公共设施建设管理、住房保障、人民防空、建筑行业管理、建设工程质量安全管理、建设项目招投标、土地整理、“三旧”改造、土地储备等工作;分管国土分局、规划分局、住建局(土地房屋征收中心、城乡建设服务中心)。 |